当前位置: 首页 > >

人教版六年级数学下册计算题总复*39

发布时间:

人教版六年级数学下册计算题总复* 一、口算。 91+13= 10+1.5= 7 1 — + — = 4 4 5.41+0.97= 720+570= 7÷45= 9×10= 0.3÷0.3= 1 + — = 3 300÷30= 46×70%= 6 3 — ÷ — = 5 4 1.2÷3= 9 3 1 — ÷ — = 2 2 1.25×2= 5.3+2.51= 二、根据 44×47=2068,直接写出下面各题的得数。 4400×470= 206.8÷470= 三、估算。 501-97≈ 四、计算。 9070-5.9-1.9 753×5÷753×5 502+399≈ 77×199≈ 199÷37≈ 44×4.7= 206.8÷470= 440×47= 206800÷4700= 44000×47= 206.8÷4.7= 3 2 5.5 ÷ — × — 2 5 6 1 1 75 ×( — - — + — ) 5 3 5 7 4 1 1 — ÷[ — -( — - — )] 6 3 4 6 61×602 人教版六年级数学下册计算题总复* 8897+3470 76.8×0.46 9 1 5 — - — + — 8 3 4 4 1 — × — × 5 5 7 3 8 1 1 — × — ÷ — + — 4 9 3 2 1 2 28 × — + 28 × — 3 3 10 6 1 — - — - — 7 7 7 ( 7 2 — + — ) 8 3 × 24 2.4÷15+2060 82×22-92 人教版六年级数学下册计算题总复* 一、口算。 97+3= 56+1.2= 5 2 — - — = 3 3 5.11+0.65= 720+110= 1÷18= 20×20= 1.2÷0.3= 1 + — = 2 560÷40= 2×5%= 7 1 — × — = 6 7 3.9÷3= 5 4 7 — ÷ — = 3 6 2.5×32= 5.75-1.8= 二、根据 77×94=7238,直接写出下面各题的得数。 7.7×94= 72380÷94= 三、估算。 601+297≈ 四、计算。 64.5-1.2-5.3 59.9×0.09÷59.9×0.09 503+99≈ 48×399≈ 141÷69≈ 7.7×940= 723.8÷0.94= 7.7×94= 72380÷940= 770×940= 723800 ÷ 94 = 7 1 0.5 ÷ — × — 6 5 8 1 1 245 ×( — + — + — ) 7 7 5 3 5 1 1 — ÷[ — +( — + — )] 4 4 6 6 87×301 人教版六年级数学下册计算题总复* 4314+83.3 9.22×6.6 7 1 1 — + — + — 6 2 8 4 1 — ÷ — ÷ 7 5 8 1 6 1 4 — ÷ — × — + — 2 7 4 5 1 1 24 × — + 24 × — 2 2 28 7 1 — - — - — 17 8 8 ( 8 1 — - — ) 7 3 × 21 16.74÷93+3.47 53.7×20-79 人教版六年级数学下册计算题总复* 一、口算。 79-5= 78+0.8= 15 6 — - — = 7 7 5.59-0.85= 690-580= 7÷42= 20×10= 0.6÷0.6= 1 - — = 3 300÷30= 44×5%= 1 1 — × — = 3 3 49÷7= 4 1 3 — × — = 2 2 0.25×16= 6.47-1.78= 二、根据 59×37=2183,直接写出下面各题的得数。 5.9×3700= 218300÷37= 三、估算。 703-303≈ 四、计算。 74.6-3.1-1.6 95.8×0.9÷95.8×0.9 504+398≈ 76×398≈ 42÷18≈ 5900×3700= 218.3÷370= 59×37= 2183÷3700= 5.9×370= 218.3 ÷ 0.37 = 7 9 1.5 × — × — 4 5 6 1 1 120 ×( — + — + — ) 5 6 4 9 6 1 1 — ÷[ — -( — + — )] 8 5 4 6 69×201 人教版六年级数学下册计算题总复* 55.8+40 330×4.1 6 1 4 — + — + — 7 2 5 5 1 — ÷ — × 4 6 3 3 1 3 3 — ÷ — × — + — 4 9 4 4 4 1 44 × — + 44 × — 5 5 15 1 3 — - — - — 11 4 4 ( 7 1 — - — ) 6 2 × 12 1716÷52+2.32 72.8×31-67 人教版六年级数学下册计算题总复* 一、口算。 65-54= 45-2.7= 4 1 — + — = 3 3 5.44+1.87= 740+570= 9÷31= 10×40= 4÷0.5= 3 + — = 5 390÷30= 60×30%= 1 1 — × — = 7 4 125×32= 6 5 — ÷ — = 7 4 50÷5= 7 6.14-0.87= 二、根据 40×84=3360,直接写出下面各题的得数。 400×8.4= 336000÷8.4= 840= 三、估算。 901+402≈ 四、计算。 69.6-4.3-1.2 4480×0.3÷4480×0.3 701-398≈ 52×199≈ 403÷77≈ 40×0.84= 336000÷8400= 4000×8400= 336000÷8.4= 400×8.4= 3360 ÷ 15 3 8.5 ÷ — × — 7 5 5 1 1 144 ×( — - — - — ) 6 8 3 8 9 1 1 — ÷[ — +( — - — )] 7 8



友情链接: